Calcolo veloce

Il calcolo veloce e semplice

Per eseguire velocemente i calcoli mentalmente ci sono dei trucchetti che devi necessariamente conoscere. Dopodiché potrai esercitarti fino ad essere padrone del calcolo e stupire i tuoi compagni.

Come calcolare velocemente un’Addizione

Per addizionare 18 unità ad un numero puoi aggiungerne prima 20 e poi toglierne 2.

Esempio 35 + 18

Aggiungi prima venti unità facendo 35 + 20 = 55

Poi sottrai 2 unità facendo 55 – 2 = 53

Il risultato dell’addizione 35 + 18 è 53, cioè 35 + 18 = 53

Come calcolare velocemente una Sottrazione

Per sottrarre 12 unità ad un numero puoi toglierne prima 2 e poi toglierne 10.

Esempio 25 – 12

Togli prima 2 unità facendo 25 – 2 = 23

Poi togli 10 unità facendo 23 – 10 = 13

Il risultato della sottrazione 25 – 12 è 13, cioè 25 – 12 = 13

Il calcolo veloce per eseguire la Moltiplicazione

Per moltiplicare un numero per 5, moltiplica per 10 e poi dividi per 2.

Esempio: 12 x 5

Moltiplica prima 12 x 10 = 120

Poi dividi 120 : 2 = 60

Il risultato della moltiplicazione 12 x 5 è 60, cioè 12 x 5 = 60

 

Per moltiplicare un numero per 11, moltiplica per 10 e poi aggiungi il numero da cui sei partito.

Esempio 15 x 11

Moltiplica prima 15 x 10 = 150

Poi aggiungi 15 al risultato, cioè 150 + 15 = 165

Il risultato della moltiplicazione 15 x 11 è 165, cioè 15 x 11 = 165

 

Per moltiplicare un numero per 9, moltiplica il numero per 10 e poi sottrai il numero da cui sei partito.

Esempio 18 x 9

Moltiplica prima 18 x 10 = 180

Poi sottrai 9 unità dal risultato, cioè 180 – 9 = 171

Il risultato della moltiplicazione 18 x 9 è 171, cioè 18 x 9 = 171

 

Per moltiplicare un numero per 25, dividi prima il numero per 4 e poi moltiplicalo per 100.

Esempio 24 x 25.

Dividi prima 24 : 4 = 6

Poi moltiplica 6 x 100 = 600

Il risultato della moltiplicazione 24 x 25 è 600, cioè 24 x 25 = 600

Ma c’è anche un altro modo per eseguire una moltiplicazione per 25, ed è il seguente:

Prima moltiplichi 24 x 100 e poi dividi per 4. Ovvero

24 x 100 = 2400

2400 : 4 = 600

Come calcolare velocemente una Divisione

Per dividere più velocemente un numero per 5, moltiplica il numero per 2 e poi dividi il risultato per 10.

Esempio 60 : 5

Moltiplica prima 60 x 2 = 120

Poi dividi 120 : 10 = 12

Il risultato della divisione 60 : 5 è 12, cioè 60 : 5 = 12

 

Per dividere più velocemente un numero per 25, moltiplica il numero per 4 e poi dividi il risultato per 100.

Esempio 150 : 25

Moltiplica prima 150 x 4 = 600

Poi dividi 600 : 100 = 6

Il risultato della divisione 150 : 25 è 6, cioè 150 : 25 = 6

 

Per dividere più velocemente un numero per 50, moltiplica il numero per 2 e poi dividi il risultato per 100.

Esempio 150 : 50

Moltiplica prima 150 x 2 = 300

Poi dividi 300 : 100 = 3

Il risultato della divisione 150 : 50 è 3, cioè 150 : 50 = 3

Calcolo veloce
Calcolo veloce

Segui https://riciclareperrisparmiare.it/

Leggi https://schedescuola.it/lo-stato-fisico-della-materia/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.